BATTANER RUIZ JUAN IGNACIO
Informe ejecutivo de BATTANER RUIZ JUAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BATTANER RUIZ JUAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL LEGADO GASTROBAR SL | Administrador Solidario | 19/04/2024 | |
BATTANER RUIZ CORREDURIA DE SEGUROS SL | Socio Unico | 18/02/2022 | |
BATTANER RUIZ CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 18/02/2022 | |
SERVICIOS INFORMATICOS EUROPA 5 SL | Socio Unico | 06/11/2009 | |
SERVICIOS INFORMATICOS EUROPA 5 SL | Administrador Unico | 06/11/2009 |
VINCULACIONES DE BATTANER RUIZ JUAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BATTANER RUIZ JUAN IGNACIO
Empresa: EL LEGADO GASTROBAR SL
Administrador Solidario
- Battaner Ruiz Juan Ignacio
- Izquierdo Benito Francisco Javier
- Izquierdo Diez Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 610, F 30, S 8, H BU 19747, I/A 1 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-09
Empresa: CORREDURIA DE SEGUROS BURGENSE SL
Administrador Unico
- Battaner Ruiz Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791, L 582, F 223, S 8, H BU 2127, I/A 8 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-09
Empresa: CORREDURIA DE SEGUROS BURGENSE SL
Nuevo Socio Único
- Battaner Ruiz Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791, L 582, F 223, S 8, H BU 2127, I/A 8 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-09
Empresa: INSTITUTO TIBER SL
Liquidador
- Battaner Ruiz Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710, L 501, F 199, S 8, H BU 16458, I/A 2 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-09
Empresa: INSTITUTO TIBER SL
Administrador Unico
- Battaner Ruiz Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710, L 501, F 199, S 8, H BU 16458, I/A 2 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-09
Empresa: INSTITUTO TIBER SL
Administrador Unico
- Battaner Ruiz Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710, L 501, F 198, S 8, H BU 16458, I/A 1 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-09
Empresa: GABINETE VIGON SL
Administrador Unico
- Battaner Ruiz Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382, L 173, F 43, S 8, H BU 6050, I/A 5 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-09
Empresa: SERVICIOS INFORMATICOS EUROPA 5 SL
Administrador Unico
- Battaner Ruiz Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612, L 403, F 63, S 8, H BU 13361, I/A 1 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-09
Empresa: SERVICIOS INFORMATICOS EUROPA 5 SL
Socio Único
- Battaner Ruiz Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612, L 403, F 63, S 8, H BU 13361, I/A 1 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-09
Información de BATTANER RUIZ JUAN IGNACIO
Mostramos los datos de BATTANER RUIZ JUAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BATTANER RUIZ JUAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos