BATLLORI MARINE MARGARITA
Informe ejecutivo de BATLLORI MARINE MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BATLLORI MARINE MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIRENAICAS LAFORJA SL | Administrador Unico | 05/08/2024 | |
PIRENAICAS ECI DIAGONAL SL | Administrador Unico | 01/08/2024 | |
HISPANO ALEMANA DE ACEITES VEGETALES SL | Apoderado Solidario | 29/06/2017 | |
MANTEQUERIAS PIRENAICAS SL | Administrador Unico | 25/07/2014 | |
GUSTAV HEESS SL | Apoderado | 30/06/2010 |
VINCULACIONES DE BATLLORI MARINE MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BATLLORI MARINE MARGARITA
Empresa: PIRENAICAS LAFORJA SL
Administrador Unico
- Batllori Marine Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620050, I/A 1 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-08
Empresa: PIRENAICAS ECI DIAGONAL SL
Administrador Unico
- Batllori Marine Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 619812, I/A 1 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Apoderado Solidario
- Batllori Marine Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45983 , F 64, S 8, H B 505923, I/A 2 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-08
Empresa: MANTEQUERIAS PIRENAICAS SL
Administrador Unico
- Batllori Marine Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44408 , F 193, S 8, H B 455263, I/A 1 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-08
Empresa: GUSTAV HEESS SL
Apoderado
- Batllori Marine Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30826 , F 10, S 8, H B 127012, I/A 15 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-08
Empresa: GUSTAV HEESS SL
Apoderado
- Batllori Marine Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30826 , F 10, S 8, H B 127012, I/A 14 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-08
Información de BATLLORI MARINE MARGARITA
Mostramos los datos de BATLLORI MARINE MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BATLLORI MARINE MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos