BATISTA SANTOS NORBERTO NICOLAS
Informe ejecutivo de BATISTA SANTOS NORBERTO NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BATISTA SANTOS NORBERTO NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES ELECTRICAS AYUMAR SA | Apoderado | 08/07/2024 | |
INSTALACIONES ELECTRICAS AYUMAR SA | Presidente | 08/06/2022 | 13/03/2024 |
INSTALACIONES ELECTRICAS AYUMAR SA | Consejero | 08/06/2022 | 13/03/2024 |
INSTALACIONES ELECTRICAS AYUMAR SA | Consejero | 23/03/2017 | 08/06/2022 |
INSTALACIONES ELECTRICAS AYUMAR SA | Presidente | 23/03/2017 | 08/06/2022 |
INSTALACIONES ELECTRICAS AYUMAR SA | Presidente | 17/01/2012 | 23/03/2017 |
INSTALACIONES ELECTRICAS AYUMAR SA | Consejero | 17/01/2012 | 23/03/2017 |
VINCULACIONES DE BATISTA SANTOS NORBERTO NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BATISTA SANTOS NORBERTO NICOLAS
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS AYUMAR SA
Apoderado
- Batista Santos Norberto Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IP 543, I/A 27 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-38
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS AYUMAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ayut Martin David
- Ayut Martin Fernando
- Batista Santos Norberto Nicolas
- Francisco Rodriguez Manuel Jesus
Presidente
- Batista Santos Norberto Nicolas
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 10, S 8, H IP 543, I/A 24 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-38
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS AYUMAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ayut Martin David
- Ayut Martin Fernando
- Batista Santos Norberto Nicolas
- Francisco Rodriguez Manuel Jesus
Presidente
- Batista Santos Norberto Nicolas
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 10, S 8, H IP 543, I/A 22 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-38
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS AYUMAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ayut Martin David
- Ayut Martin Fernando
- Batista Santos Norberto Nicolas
Presidente
- Batista Santos Norberto Nicolas
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 10, S 8, H IP 543, I/A 22 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-38
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS AYUMAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ayut Martin David
- Ayut Martin Fernando
- Batista Santos Norberto Nicolas
Presidente
- Batista Santos Norberto Nicolas
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 9, S 8, H IP 543, I/A 19 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-38
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS AYUMAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ayut Bethencourt Federico
- Ayut Bethencourt Nicolas Fernando
- Ayut Martin David
- Ayut Martin Fernando
- Batista Santos Norberto Nicolas
- Martin Leon Maria Milagros
Presidente
- Batista Santos Norberto Nicolas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 9, S 8, H IP 543, I/A 19 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-38
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS AYUMAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ayut Bethencourt Federico
- Ayut Bethencourt Nicolas Fernando
- Ayut Martin David
- Ayut Martin Fernando
- Batista Santos Norberto Nicolas
- Martin Leon Maria Milagros
Presidente
- Batista Santos Norberto Nicolas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 6, S 8, H IP 543, I/A 13 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-38
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS AYUMAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ayut Bethencourt Federico
- Ayut Bethencourt Nicolas Fernando
- Batista Santos Norberto Nicolas
- Martin Leon Maria Milagros
Presidente
- Batista Santos Norberto Nicolas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 6, S 8, H IP 543, I/A 13 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-38
Información de BATISTA SANTOS NORBERTO NICOLAS
Mostramos los datos de BATISTA SANTOS NORBERTO NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BATISTA SANTOS NORBERTO NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos