BATISTA MEDINA SUSANA
Informe ejecutivo de BATISTA MEDINA SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BATISTA MEDINA SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS SLI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/01/2024 | |
TACISA TRANSITARIA SL | Apoderado | 28/12/2023 |
VINCULACIONES DE BATISTA MEDINA SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BATISTA MEDINA SUSANA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Batista Medina Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42099 , F 156, S 8, H M 31110, I/A 57 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: TACISA TRANSITARIA SL
Apoderado
- Batista Medina Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 187, S 8, H C 38897, I/A 52 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-15
Información de BATISTA MEDINA SUSANA
Mostramos los datos de BATISTA MEDINA SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BATISTA MEDINA SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos