BATISTA LLADO XAVIER
Informe ejecutivo de BATISTA LLADO XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BATISTA LLADO XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELECOM BAIX CAMP SL | Administrador Unico | 27/05/2021 | |
GUMPTION & ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 29/10/2020 | |
ACME & ABOGADOS ASESORES SL | Administrador Unico | 28/10/2020 | |
INMOBILIARIA FR SL | Administrador Unico | 14/09/2020 | |
MASIA PUJADAS EXPLOTACIONS AGRICOLAS SL | Administrador Unico | 02/09/2020 | |
ARS SERVEIS DE CONTRACTACIO SL | Administrador Unico | 02/09/2020 |
VINCULACIONES DE BATISTA LLADO XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BATISTA LLADO XAVIER
Empresa: TELECOM BAIX CAMP SL
Administrador Unico
- Batista Llado Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 224, S 8, H T 10058, I/A 11 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-43
Empresa: GUMPTION & ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Batista Llado Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 196, S 8, H T 20622, I/A 4 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-43
Empresa: ACME & ABOGADOS ASESORES SLP
Administrador Unico
- Batista Llado Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 33, S 8, H T 17843, I/A 5 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-43
Empresa: INMOBILIARIA FR SL
Administrador Unico
- Batista Llado Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 845 , F 57, S 8, H T 4577, I/A 9 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-43
Empresa: ARS SERVEIS DE CONTRACTACIO SL
Administrador Unico
- Batista Llado Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 993 , F 35, S 8, H T 8296, I/A 8 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-43
Administrador Unico
- Batista Llado Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2090 , F 111, S 8, H T 31321, I/A 2 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-43
Información de BATISTA LLADO XAVIER
Mostramos los datos de BATISTA LLADO XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BATISTA LLADO XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos