BATCU MARIAN
Informe ejecutivo de BATCU MARIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE BATCU MARIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BATCU MARIAN
Empresa: TIGRESS BOSS SL
Administrador Unico
- Batcu Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 15, S 8, H TF 58740, I/A 4 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-38
Empresa: IRENA ISLAS SL
Apoderado
- Batcu Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 54, S 8, H TF 58103, I/A 5 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-38
Empresa: IRENA ISLAS SL
Administrador Unico
- Batcu Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 54, S 8, H TF 58103, I/A 4 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-38
Empresa: TIGRESS BOSS SL
Administrador Unico
- Batcu Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 14, S 8, H TF 58740, I/A 3 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-38
Empresa: IRENA ISLAS SL
Administrador Unico
- Batcu Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 53, S 8, H TF 58103, I/A 2 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-38
Información de BATCU MARIAN
Mostramos los datos de BATCU MARIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BATCU MARIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos