BATALLA VIDAL ISABEL ROSA
Informe ejecutivo de BATALLA VIDAL ISABEL ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BATALLA VIDAL ISABEL ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVIENDAS SINGULARES MBG10 SL | Administrador Mancomunado | 12/12/2012 |
VINCULACIONES DE BATALLA VIDAL ISABEL ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BATALLA VIDAL ISABEL ROSA
Liquidador
- Batalla Vidal Isabel Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41571 , F 199, S 8, H B 389244, I/A 5 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-08
Administrador Unico
- Batalla Vidal Isabel Rosa
Liquidador
- Batalla Vidal Isabel Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41571 , F 199, S 8, H B 389244, I/A 5 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-08
Empresa: VIVIENDAS SINGULARES MBG10 SL
Administrador Mancomunado
- Batalla Vidal Isabel Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39811 , F 162, S 8, H B 352200, I/A 4 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
Administrador Unico
- Batalla Vidal Isabel Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41571 , F 198, S 8, H B 389244, I/A 4 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-08
Empresa: ERDAT DISTRIBUCIONES SL
Administrador Solidario
- Batalla Vidal Isabel Rosa
- Bosom Mitjavila Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41571 , F 197, S 8, H B 389244, I/A 2 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-08
Información de BATALLA VIDAL ISABEL ROSA
Mostramos los datos de BATALLA VIDAL ISABEL ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BATALLA VIDAL ISABEL ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos