BATALLA REIGADA OTILIA ROSARIO
Informe ejecutivo de BATALLA REIGADA OTILIA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BATALLA REIGADA OTILIA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVOS CLYS SICAV | Consejero | 24/08/2020 | 10/02/2023 |
OPORTUNIDADES BADA SL | Administrador Unico | 02/04/2009 |
VINCULACIONES DE BATALLA REIGADA OTILIA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BATALLA REIGADA OTILIA ROSARIO
Empresa: ACTIVOS CLYS SICAV
Consejero
- Batalla Reigada Otilia Rosario
- Lopez Mateu Elisa Maria
- Rambla Molinos Jose Carlos
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39569 , F 143, S 8, H M 284320, I/A 31 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-28
Empresa: ACTIVOS CLYS SICAV
Consejero
- Batalla Reigada Otilia Rosario
- Lopez Mateu Elisa Maria
- Rambla Molinos Jose Carlos
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39569 , F 143, S 8, H M 284320, I/A 30 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-28
Empresa: ACTIVOS CLYS SICAV
Consejero
- Batalla Reigada Otilia Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39569 , F 142, S 8, H M 284320, I/A 29 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-168-28
Empresa: OPORTUNIDADES BADA SL
Administrador Unico
- Batalla Reigada Otilia Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435, L 997, F 223, S 8, H CS 27553, I/A 22 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-12
Información de BATALLA REIGADA OTILIA ROSARIO
Mostramos los datos de BATALLA REIGADA OTILIA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BATALLA REIGADA OTILIA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos