BASTIDA SIURANA MERCEDES
Informe ejecutivo de BASTIDA SIURANA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BASTIDA SIURANA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILADOT IRAOLA SA | Presidente | 06/03/2017 | |
VILADOT IRAOLA SA | Consejero | 09/08/2010 |
VINCULACIONES DE BASTIDA SIURANA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASTIDA SIURANA MERCEDES
Empresa: VILADOT IRAOLA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bastida Siurana Mercedes
- Grandchamp Menor Vicenta Amada
- Iraola Bastida Alberto Jose
- Viladot Grandchamp Jose Maria
- Viladot Grandchamp Luis
Presidente
- Bastida Siurana Mercedes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2623 , F 115, S 8, H PM 6671, I/A 18 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-07
Empresa: VILADOT IRAOLA SA
Presidente
- Bastida Siurana Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2623 , F 115, S 8, H PM 6671, I/A 16 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-07
Empresa: VILADOT IRAOLA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 76, S 8, H PM 6671, I/A 15 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-07
Empresa: VILADOT IRAOLA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 75, S 8, H PM 6671, I/A 14 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-07
Información de BASTIDA SIURANA MERCEDES
Mostramos los datos de BASTIDA SIURANA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASTIDA SIURANA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos