BASTIDA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de BASTIDA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BASTIDA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BASTIDA PINTORES SL | Liquidador Solidario | 05/01/2024 | 05/01/2024 |
BASTIDA PINTORES SL | Administrador Solidario | 22/03/2016 | 05/01/2024 |
PINTURA Y DECORACIONES BASTIDA SLL | Liquidador Solidario | 04/03/2010 | 04/03/2010 |
PINTURA Y DECORACIONES BASTIDA SLL | Administrador Solidario | 04/03/2010 |
VINCULACIONES DE BASTIDA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASTIDA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: BASTIDA PINTORES SL
Liquidador Solidario
- Bastida Sanchez Francisco Javier
- Bastida Sanchez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3933 , F 159, S 8, H A 149295, I/A 2 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-03
Empresa: BASTIDA PINTORES SL
Administrador Solidario
- Bastida Sanchez Francisco Javier
- Bastida Sanchez Joaquin
Liquidador Solidario
- Bastida Sanchez Francisco Javier
- Bastida Sanchez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3933 , F 159, S 8, H A 149295, I/A 2 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-03
Empresa: BASTIDA PINTORES SL
Administrador Solidario
- Bastida Sanchez Francisco Javier
- Bastida Sanchez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3933 , F 158, S 8, H A 149295, I/A 1 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-03
Empresa: PINTURA Y DECORACIONES BASTIDA SLL
Liquidador Solidario
- Bastida Sanchez Francisco Javier
- Bastida Sanchez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 168, S 8, H A 62575, I/A 8 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-03
Empresa: PINTURA Y DECORACIONES BASTIDA SLL
Administrador Solidario
- Bastida Sanchez Francisco Javier
- Bastida Sanchez Joaquin
Liquidador Solidario
- Bastida Sanchez Francisco Javier
- Bastida Sanchez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 168, S 8, H A 62575, I/A 8 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-03
Información de BASTIDA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de BASTIDA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASTIDA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos