BASTERRA LARROUDE MERCEDES
Informe ejecutivo de BASTERRA LARROUDE MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BASTERRA LARROUDE MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA SA | Consejero | 01/06/2018 | |
IBEREUCALIPTOS SA | Consejero | 22/07/2015 |
VINCULACIONES DE BASTERRA LARROUDE MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASTERRA LARROUDE MERCEDES
Empresa: IBEREUCALIPTOS SA
Consejero
- Basterra Larroude Mercedes
- Burutaran Usandizaga Tomas
- Echevarria Canales Diego
- Itarte San Gil Juan Tadeo
- Peñalba Otaduy Miriam Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1093 , F 145, S 8, H H 5880, I/A 63 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-21
Empresa: PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA SA
Consejero
- Basterra Larroude Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 15, S 8, H SS 432, I/A 140 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-20
Empresa: PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA SA
Consejero
- Basterra Larroude Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 992 , F 45, S 8, H SS 432, I/A 131 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-20
Empresa: IBEREUCALIPTOS SA
Consejero
- Basterra Larroude Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835 , F 223, S 8, H H 5880, I/A 42 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-21
Información de BASTERRA LARROUDE MERCEDES
Mostramos los datos de BASTERRA LARROUDE MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASTERRA LARROUDE MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos