BASSOULS PIERRE-HENRI
Informe ejecutivo de BASSOULS PIERRE-HENRI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BASSOULS PIERRE-HENRI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRISMAFLEX IBERICA SA | Apoderado | 12/08/2024 | |
PRISMAFLEX IBERICA SA | Presidente | 22/07/2013 | |
PRISMAFLEX IBERICA SA | Consejero | 22/07/2013 |
VINCULACIONES DE BASSOULS PIERRE-HENRI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASSOULS PIERRE-HENRI
Empresa: PRISMAFLEX IBERICA SA
Apoderado
- Bassouls Pierre-henri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 270503, I/A 20 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
Empresa: PRISMAFLEX IBERICA SA
Consejero
- Bassouls Pierre-henri
- Delmotte Jean Philippe Andre Vicent
- Stein Tore Aalvik
Presidente
- Bassouls Pierre-henri
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23183 , F 133, S 8, H M 270503, I/A 17 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-28
Empresa: PRISMAFLEX IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23183 , F 133, S 8, H M 270503, I/A 16 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Empresa: PRISMAFLEX IBERICA SA
Consejero
- Bassouls Pierre-henri
- Guzman Emmanuel-frederic-jean-marie
- Stein Tore Aalvik
Presidente
- Bassouls Pierre-henri
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23183 , F 132, S 8, H M 270503, I/A 14 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-28
Información de BASSOULS PIERRE-HENRI
Mostramos los datos de BASSOULS PIERRE-HENRI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASSOULS PIERRE-HENRI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos