BASSONS BONCOMPTE JAIME
Informe ejecutivo de BASSONS BONCOMPTE JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BASSONS BONCOMPTE JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BICSA BCN SL | Administrador Solidario | 24/03/2014 | 01/02/2024 |
BICSA BCN SL | Administrador Solidario | 13/09/2019 | 01/02/2024 |
BICSA BCN SL | Administrador Unico | 17/02/2009 | 24/03/2014 |
VINCULACIONES DE BASSONS BONCOMPTE JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASSONS BONCOMPTE JAIME
Empresa: BICSA BCN SL
Administrador Solidario
- Bassons Boncompte Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38028 , F 220, S 8, H B 19597, I/A 31 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-08
Administrador Solidario
- Bassons Boncompte Jaime
- Pages Gasch Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21295 , F 89, S 8, H B 19597, I/A 30 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-181-08
Administrador Solidario
- Bassons Boncompte Jaime
- Pages Gasch Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21295 , F 88, S 8, H B 19597, I/A 28 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-08
Administrador Unico
- Bassons Boncompte Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21295 , F 88, S 8, H B 19597, I/A 28 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-08
Administrador Unico
- Bassons Boncompte Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21295 , F 85, S 8, H B 19597, I/A 23 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-40-08
Información de BASSONS BONCOMPTE JAIME
Mostramos los datos de BASSONS BONCOMPTE JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASSONS BONCOMPTE JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos