BASSOLS COTTET JANINE
Informe ejecutivo de BASSOLS COTTET JANINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BASSOLS COTTET JANINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COBAIN GESTION SL | Apoderado Mancomunado | 11/08/2022 | |
COMWEB CORNER SL | Liquidador Mancomunado | 29/01/2013 | |
CIRCULO RENIX SL | Administrador Mancomunado | 20/01/2012 |
VINCULACIONES DE BASSOLS COTTET JANINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASSOLS COTTET JANINE
Empresa: COBAIN GESTION SL
Apoderado Mancomunado
- Bassols Cottet Janine
- Bassols Cottet Juan Jose
- Bassols Cottet Sylvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46240 , F 38, S 8, H B 183955, I/A 11 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-08
Empresa: COBAIN GESTION SL
Consejero Delegado Solidario
- Bassols Cottet Janine
Consejero
- Bassols Cottet Janine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46240 , F 38, S 8, H B 183955, I/A 10 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
Empresa: COBAIN GESTION SL
Consejero Delegado Solidario
- Bassols Cottet Janine
- Cottet Sebile Janine
Consejero
- Bassols Cottet Janine
- Bassols Cottet Juan Jose
- Bassols Cottet Sylvia
- Cottet Sebile Janine
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46240 , F 37, S 8, H B 183955, I/A 9 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-08
Empresa: COMWEB CORNER SL
Liquidador Mancomunado
- Bassols Cottet Janine
- Bassols Cottet Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39882 , F 132, S 8, H B 341496, I/A 5 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-08
Empresa: CIRCULO RENIX SL
Administrador Mancomunado
- Bassols Cottet Janine
- Bassols Cottet Juan Jose
- Bassols Cottet Sylvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42619 , F 122, S 8, H B 411940, I/A 2 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-08
Información de BASSOLS COTTET JANINE
Mostramos los datos de BASSOLS COTTET JANINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASSOLS COTTET JANINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos