BASSET CUENCA ALEJANDRO
Informe ejecutivo de BASSET CUENCA ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BASSET CUENCA ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COALCAFE SL | Administrador Solidario | 19/09/2019 |
VINCULACIONES DE BASSET CUENCA ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASSET CUENCA ALEJANDRO
Empresa: COALCAFE SL
Administrador Solidario
- Basset Cuenca Alejandro
- Basset Cuenca Juan Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2504 , F 19, S 8, H A 68488, I/A 4 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-03
Empresa: COALCAFE SL
Administrador Solidario
- Basset Cuenca Alejandro
- Basset Cuenca Juan Victor
Apoderado Solidario
- Basset Cuenca Alejandro
- Basset Cuenca Juan Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2504 , F 19, S 8, H A 68488, I/A 3 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-03
Empresa: S.H SANTAMARIA SL
Administrador Solidario
- Basset Cuenca Alejandro
- Basset Cuenca Juan Victor
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1956 , F 164, S 8, H A 12931, I/A 8 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-03
Empresa: S.H SANTAMARIA SL
Administrador Solidario
- Basset Cuenca Alejandro
- Basset Cuenca Juan Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1956 , F 164, S 8, H A 12931, I/A 7 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-03
Empresa: COALCAFE SL
Administrador Solidario
- Basset Cuenca Alejandro
- Basset Cuenca Juan Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2504 , F 19, S 8, H A 68488, I/A 2 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-03
Información de BASSET CUENCA ALEJANDRO
Mostramos los datos de BASSET CUENCA ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASSET CUENCA ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos