BASSEDA GOMEZ JOAN
Informe ejecutivo de BASSEDA GOMEZ JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BASSEDA GOMEZ JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
C R C OBRAS Y SERVICIOS SL | Apoderado Solidario | 16/06/2022 | |
C R C OBRAS Y SERVICIOS SL | Apoderado | 27/05/2015 | |
INGENIERIA Y SERVICIOS FERROVIARIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2014 | |
CIVIS INFRAESTRUCTURAS SA | REPR.143 RRM | 09/05/2013 |
VINCULACIONES DE BASSEDA GOMEZ JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASSEDA GOMEZ JOAN
Empresa: C R C OBRAS Y SERVICIOS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 4, S 8, H C 4547, I/A 64 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-15
Empresa: C R C OBRAS Y SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Basseda Gomez Joan
- Carro Romero Ramon
- Iturralde Garcia-diego Fernando Guillermo
Apoderado Mancomunado
- Basseda Gomez Joan
- Iñigo Nuñez Luis
- Piera Raspall Josep
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3544 , F 180, S 8, H C 4547, I/A 57 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-15
Empresa: CANTERAS DE PORTODEMOURO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Basseda Gomez Joan
- Bonfil Peris Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2553 , F 161, S 8, H C 28244, I/A 9 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-15
Empresa: C R C OBRAS Y SERVICIOS SL
Apoderado
- Basseda Gomez Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3544 , F 177, S 8, H C 4547, I/A 49 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-15
Empresa: C R C OBRAS Y SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 16, S 8, H C 4547, I/A 43 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-15
Empresa: C R C OBRAS Y SERVICIOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Basseda Gomez Joan
- Blazquez Pereiro Pablo
- Mensa Pueyo Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 16, S 8, H C 4547, I/A 42 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-15
Empresa: OCSAL SL
Administrador Unico
Apoderado Mancomunado Solidario
- Basseda Gomez Joan
- Fernando Magriña Joan Carles
Apoderado Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40815 , F 110, S 8, H B 220936, I/A 22 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-08
Empresa: OCSAL SL
Administrador Unico
Apoderado
REPR.143 RRM
- Basseda Gomez Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40815 , F 110, S 8, H B 220936, I/A 22 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Basseda Gomez Joan
- Fernando Magriña Joan Carles
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43402 , F 213, S 8, H B 164989, I/A 36 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43402 , F 213, S 8, H B 164989, I/A 36 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-08
VER MAS ACTOS
Información de BASSEDA GOMEZ JOAN
Mostramos los datos de BASSEDA GOMEZ JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASSEDA GOMEZ JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos