BASHFORD RICHARD HENRY GREEVES
Informe ejecutivo de BASHFORD RICHARD HENRY GREEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BASHFORD RICHARD HENRY GREEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TWA PROPERTY RENTALS SL | Apoderado | 12/12/2022 |
VINCULACIONES DE BASHFORD RICHARD HENRY GREEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASHFORD RICHARD HENRY GREEVES
Empresa: TWA PROPERTY RENTALS SL
Apoderado
- Bashford Richard Henry Greeves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1884, L 1444, F 197, S 8, H CS 45970, I/A 2 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-12
Empresa: NEXAM INVEST SL
Administrador Solidario
- Bashford Richard Henry Greeves
- Dobrescu Mihai
- Vizcarro Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2898 , F 133, S 8, H T 48791, I/A 2 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-43
Empresa: NEXAM INVEST SL
Administrador Solidario
- Bashford Richard Henry Greeves
- Dobrescu Mihai
- Vizcarro Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610, L 1172, F 202, S 8, H CS 34980, I/A 1 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-12
Información de BASHFORD RICHARD HENRY GREEVES
Mostramos los datos de BASHFORD RICHARD HENRY GREEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASHFORD RICHARD HENRY GREEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos