BASCONES FERNANDEZ JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de BASCONES FERNANDEZ JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BASCONES FERNANDEZ JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HBT HEBETO INVEST SL | Apoderado Solidario | 24/11/2023 | |
ABSOLUTE VAPES SL | Apoderado | 14/09/2023 | |
FRANKIE INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 06/03/2023 | |
INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL SOL INDIANO SL | Apoderado Solidario | 27/09/2022 | |
PORKIS UNION SL | Apoderado | 16/02/2022 | |
CARPA INTERMEDIA SL | Administrador Unico | 19/12/2018 | |
LAGRANESEELE SL | Administrador Solidario | 18/02/2016 | |
CARPA FUTURA SL | Administrador Unico | 06/11/2013 | |
BERKELEY PROPERTY INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 20/02/2009 |
VINCULACIONES DE BASCONES FERNANDEZ JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASCONES FERNANDEZ JOSE MIGUEL
Empresa: THE NEVERENDING STORAGE SL
Liquidador
- Bascones Fernandez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5486, L 4393, F 74, S 8, H MA132563, I/A 4 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-29
Empresa: THE NEVERENDING STORAGE SL
Administrador Solidario
- Bascones Fernandez Jose Miguel
- Montero Ruiz Benjamin
- Partridge Andrew David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5486, L 4393, F 74, S 8, H MA132563, I/A 4 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-29
Empresa: BARES Y GESTORES COSTA DEL SOL SL
Liquidador
- Bascones Fernandez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5991, L 4898, F 163, S 8, H MA158358, I/A 2 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-29
Empresa: BARES Y GESTORES COSTA DEL SOL SL
Administrador Unico
- Bascones Fernandez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5991, L 4898, F 163, S 8, H MA158358, I/A 2 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-29
Empresa: HBT HEBETO INVEST SL
Apoderado Solidario
- Bascones Fernandez Jose Miguel
- Diaz Ramirez Antonio Jesus
- Naranjo Ortiz Noelia
- NAVAS Y BASCONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6370, L 5278, F 109, S 8, H MA175651, I/A 2 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-29
Empresa: ABSOLUTE VAPES SL
Apoderado
- Bascones Fernandez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6388, L 5296, F 90, S 8, H MA176341, I/A 2 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-29
Empresa: FRANKIE INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Bascones Fernandez Jose Miguel
- Diaz Ramirez Antonio Jesus
- Naranjo Ortiz Noelia
- NAVAS Y BASCONES SL
- Smith Alexandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6282, L 5190, F 64, S 8, H MA171932, I/A 2 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-29
Apoderado Solidario
- Bascones Fernandez Jose Miguel
- Muñoz Lorente Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6226, L 5133, F 197, S 8, H MA169541, I/A 2 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-29
Empresa: PORKIS UNION SL
Apoderado
- Bascones Fernandez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5214, L 4121, F 112, S 8, H MA120913, I/A 5 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-29
Empresa: PORKIS UNION SL
Administrador Unico
- Bascones Fernandez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5214, L 4121, F 112, S 8, H MA120913, I/A 4 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-29
VER MAS ACTOS
Información de BASCONES FERNANDEZ JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de BASCONES FERNANDEZ JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASCONES FERNANDEZ JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos