BASCON ARCENEGUI JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de BASCON ARCENEGUI JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BASCON ARCENEGUI JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO TRIGABAS SL | Administrador Solidario | 03/01/2024 | |
SANTA EMILIA AGRICOLA SL | Administrador Solidario | 07/03/2012 |
VINCULACIONES DE BASCON ARCENEGUI JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASCON ARCENEGUI JUAN ANTONIO
Administrador Solidario
- Bascon Arcenegui Juan Antonio
- Triguero Cruz Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7524 , F 121, S 8, H SE142267, I/A 1 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-41
Empresa: CARPINTERIA METALICA TRIGABAS SL
Liquidador Unico
- Bascon Arcenegui Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2713 , F 148, S 8, H SE 33603,SE , I/ 5 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-41
Empresa: CARPINTERIA METALICA TRIGABAS SL
Administrador Unico
- Bascon Arcenegui Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2713 , F 148, S 8, H SE 33603,SE , I/ 5 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-41
Empresa: CARPINTERIA METALICA TRIGABAS SL
Administrador Unico
- Bascon Arcenegui Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2713 , F 148, S 8, H SE 33603,SE , I/ 4 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-41
Empresa: CARPINTERIA METALICA TRIGABAS SL
Administrador Solidario
- Bascon Arcenegui Juan Antonio
- Triguero Burguillos Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2713 , F 148, S 8, H SE 33603,SE , I/ 4 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-41
Empresa: SANTA EMILIA AGRICOLA SL
Administrador Solidario
- Bascon Arcenegui Juan Antonio
- Martin Avalos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4377 , F 110, S 8, H SE 67185, I/A 3 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-41
Empresa: CARPINTERIA METALICA TRIGABAS SL
Administrador Solidario
- Bascon Arcenegui Juan Antonio
- Triguero Burguillos Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2713 , F 147, S 8, H SE 33603,SE , I/ 3 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-187-41
Información de BASCON ARCENEGUI JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de BASCON ARCENEGUI JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASCON ARCENEGUI JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos