BASARTE TOME MIGUEL
Informe ejecutivo de BASARTE TOME MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BASARTE TOME MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOLA CONSULTANCY & SERVICES SL | Administrador Unico | 24/08/2023 | |
NOLA CONSULTANCY & SERVICES SL | Socio Unico | 24/08/2023 | |
HIDRASA HIDRAVICK SA | Apoderado | 22/12/2008 |
VINCULACIONES DE BASARTE TOME MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASARTE TOME MIGUEL
Empresa: NOLA CONSULTANCY & SERVICES SL
Administrador Unico
- Basarte Tome Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3114 , F 91, S 8, H SS 46319, I/A 1 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-20
Empresa: NOLA CONSULTANCY & SERVICES SL
Socio Único
- Basarte Tome Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3114 , F 91, S 8, H SS 46319, I/A 1 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-20
Empresa: HINE SA
Apoderado Solidario
- Basarte Tome Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297 , F 181, S 8, H SS 4466, I/A 39 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-20
Apoderado
- Basarte Tome Miguel
- Gonzalez Del Busto Rafael Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2393 , F 150, S 8, H SS 30805, I/A 9 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-20
Empresa: HINE SA
Apoderado Solidario
- Basarte Tome Miguel
- Guibelalde Arrizabalaga Lander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297 , F 175, S 8, H SS 4466, I/A 23 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-20
Apoderado
- Basarte Tome Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3784 , F 193, S 8, H AS 12665, I/A 23 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-33
Apoderado
- Basarte Tome Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3784 , F 193, S 8, H AS 12665, I/A 23 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-33
Empresa: HINE MOYMSA SL
Apoderado
- Basarte Tome Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2393 , F 148, S 8, H SS 30805, I/A 4 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-20
Empresa: HIDRASA HIDRAVICK SA
Apoderado
- Basarte Tome Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 205, S 8, H AS 9145, I/A 30 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-33
Empresa: HIDRASA HIDRAVICK SA
Apoderado
- Basarte Tome Miguel
- Basarte Tome Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 205, S 8, H AS 9145, I/A 30 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-33
Información de BASARTE TOME MIGUEL
Mostramos los datos de BASARTE TOME MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASARTE TOME MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos