BASALDUA QUINTANA MARIA JESUS BEATRIZ
Informe ejecutivo de BASALDUA QUINTANA MARIA JESUS BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BASALDUA QUINTANA MARIA JESUS BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BASALDUA SL | Administrador Solidario | 20/12/2010 | 19/02/2013 |
BASALDUA SL | Socio Unico | 15/04/2011 | 25/04/2011 |
BASALDUA SL | Administrador Unico | 20/12/2010 |
VINCULACIONES DE BASALDUA QUINTANA MARIA JESUS BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASALDUA QUINTANA MARIA JESUS BEATRIZ
Empresa: BASALDUA SL
Administrador Solidario
- Basaldua Quintana Maria Jesus Beatriz
- Goiri Basaldua Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6257 , F 27, S 8, H M 102029, I/A 7 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-28
Empresa: BASALDUA SL
Socio Único
- Basaldua Quintana Maria Jesus Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6257 , F 26, S 8, H M 102029, I/A 5 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-28
Empresa: BASALDUA SL
Administrador Solidario
- Basaldua Quintana Maria Jesus Beatriz
- Goiri Basaldua Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6257 , F 26, S 8, H M 102029, I/A 4 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-28
Empresa: BASALDUA SL
Administrador Unico
- Basaldua Quintana Maria Jesus Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6257 , F 26, S 8, H M 102029, I/A 4 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-28
Información de BASALDUA QUINTANA MARIA JESUS BEATRIZ
Mostramos los datos de BASALDUA QUINTANA MARIA JESUS BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASALDUA QUINTANA MARIA JESUS BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos