BASAGOITI SANCHEZ DEL VALLE ALVARO
Informe ejecutivo de BASAGOITI SANCHEZ DEL VALLE ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BASAGOITI SANCHEZ DEL VALLE ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TABUNUCO SA | Apoderado | 22/03/2024 | |
SERRANO NIGHT 2017 SL | Apoderado | 22/03/2024 | |
SERRANO 45 PROYECTOS HOSTELEROS SL | Apoderado | 22/03/2024 | |
LOS AMANTES STUDIOS 2012 SL | Apoderado | 22/03/2024 | |
CARAMBA STUDIOS SL | Apoderado | 22/03/2024 | |
SERRANO NIGHT 2017 SL | Apoderado | 28/07/2023 | |
TABUNUCO SA | Apoderado | 28/07/2023 | |
CARAMBA STUDIOS SL | Apoderado | 27/07/2023 | |
SERRANO 45 PROYECTOS HOSTELEROS SL | Apoderado | 26/07/2023 | |
OCIO VELAZQUEZ 94 SL | Apoderado | 26/07/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BASAGOITI SANCHEZ DEL VALLE ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASAGOITI SANCHEZ DEL VALLE ALVARO
Empresa: CARAMBA STUDIOS SL
Apoderado
- Basagoiti Sanchez Del Valle Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40696 , F 171, S 8, H M 722153, I/A 6 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-28
Empresa: LOS AMANTES STUDIOS 2012 SL
Apoderado
- Basagoiti Sanchez Del Valle Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45211 , F 216, S 8, H M 795553, I/A 4 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-28
Empresa: SERRANO 45 PROYECTOS HOSTELEROS SL
Apoderado
- Basagoiti Sanchez Del Valle Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45313 , F 43, S 8, H M 797154, I/A 4 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-28
Empresa: SERRANO NIGHT 2017 SL
Apoderado
- Basagoiti Sanchez Del Valle Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37455 , F 92, S 8, H M 667655, I/A 8 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-28
Empresa: TABUNUCO SA
Apoderado
- Basagoiti Sanchez Del Valle Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45012 , F 142, S 8, H M 70959, I/A 18 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-28
Empresa: TABUNUCO SA
Apoderado
- Basagoiti Sanchez Del Valle Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45012 , F 142, S 8, H M 70959, I/A 17 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: SERRANO NIGHT 2017 SL
Apoderado
- Basagoiti Sanchez Del Valle Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37455 , F 90, S 8, H M 667655, I/A 6 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: CARAMBA STUDIOS SL
Apoderado
- Basagoiti Sanchez Del Valle Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40696 , F 171, S 8, H M 722153, I/A 4 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: LOS AMANTES STUDIOS 2012 SL
Apoderado
- Basagoiti Sanchez Del Valle Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45211 , F 215, S 8, H M 795553, I/A 2 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: OCIO VELAZQUEZ 94 SL
Apoderado
- Basagoiti Sanchez Del Valle Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33592 , F 50, S 8, H M 604621, I/A 6 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
VER MAS ACTOS
Información de BASAGOITI SANCHEZ DEL VALLE ALVARO
Mostramos los datos de BASAGOITI SANCHEZ DEL VALLE ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASAGOITI SANCHEZ DEL VALLE ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos