BAS PUIG JOSE
Informe ejecutivo de BAS PUIG JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE BAS PUIG JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTSENY SL | Liquidador | 16/07/2019 | 16/07/2019 |
MONTSENY SL | Administrador | 16/07/2019 | |
STAND SPAIN SL | Administrador Unico | 19/03/2010 | 29/03/2016 |
ANNALI LEN SL | Liquidador | 22/02/2016 | 22/02/2016 |
ANNALI LEN SL | Administrador Unico | 16/01/2013 | 22/02/2016 |
CHEMILAC SL | REPR.143 RRM | 23/07/2015 | |
NOLDA SL | Administrador | 06/07/2015 | |
AGROLAC SA | Administrador Unico | 11/02/2013 | 19/01/2015 |
VICORQUIMIA SA | Administrador Unico | 27/03/2014 |
VINCULACIONES DE BAS PUIG JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAS PUIG JOSE
Empresa: MONTSENY SL
Liquidador
- Bas Puig Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31917 , F 183, S 8, H B 76856, I/A 8 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-08
Empresa: MONTSENY SL
Administrador
- Bas Puig Jose
Liquidador
- Bas Puig Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31917 , F 183, S 8, H B 76856, I/A 8 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-08
Empresa: ANNALI LEN SL
Liquidador
- Bas Puig Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43553 , F 43, S 8, H B 432080, I/A 3 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-08
Empresa: ANNALI LEN SL
Administrador Unico
- Bas Puig Jose
Liquidador
- Bas Puig Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43553 , F 43, S 8, H B 432080, I/A 3 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-08
Empresa: CHEMILAC SL
REPR.143 RRM
- Bas Puig Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35469 , F 220, S 8, H B 268838, I/A 17 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-08
Empresa: NOLDA SL
Administrador
- Bas Puig Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29468 , F 67, S 8, H B 151796, I/A 9 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-08
Empresa: AGROLAC SA
Administrador Unico
- Bas Puig Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40072 , F 143, S 8, H B 68776, I/A 36 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-08
Empresa: VICORQUIMIA SA
Administrador Unico
- Bas Puig Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35485 , F 207, S 8, H B 39608, I/A 65 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-08
Empresa: AGROLAC SA
Administrador Unico
- Bas Puig Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40072 , F 143, S 8, H B 68776, I/A 35 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-08
Empresa: AGROLAC SA
Administrador Unico
- Bas Puig Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40072 , F 143, S 8, H B 68776, I/A 35 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-08
VER MAS ACTOS
Información de BAS PUIG JOSE
Mostramos los datos de BAS PUIG JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAS PUIG JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos