BARTUMEUS CASALDALIGA JORDI
Informe ejecutivo de BARTUMEUS CASALDALIGA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BARTUMEUS CASALDALIGA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONS I REBAIXOS SL | Apoderado | 16/05/2014 | |
ANAIGUA COMPANYIA D'AIGUES DE L'ALT PENEDES I L'ANOIA SA | Apoderado | 09/05/2014 | |
SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA | Apoderado | 07/04/2014 | |
AIGUA DE RIGAT SA | Apoderado | 10/02/2014 |
VINCULACIONES DE BARTUMEUS CASALDALIGA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARTUMEUS CASALDALIGA JORDI
Empresa: CONSTRUCCIONS I REBAIXOS SL
Apoderado
- Bartumeus Casaldaliga Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43308 , F 206, S 8, H B 85135, I/A 28 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-08
Apoderado
- Bartumeus Casaldaliga Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42973 , F 207, S 8, H B 122330, I/A 35 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43930 , F 134, S 8, H B 16139, I/A 409 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-08
Empresa: AIGUA DE RIGAT SA
Apoderado
- Bartumeus Casaldaliga Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41958 , F 108, S 8, H B 83207, I/A 70 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Información de BARTUMEUS CASALDALIGA JORDI
Mostramos los datos de BARTUMEUS CASALDALIGA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARTUMEUS CASALDALIGA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos