BARTUAL PERPIÑA SERGIO
Informe ejecutivo de BARTUAL PERPIÑA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARTUAL PERPIÑA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IGG PADEL SL | Administrador Unico | 19/01/2021 | |
SOLO PADEL SEVILLA SL | Administrador Unico | 28/04/2011 | |
SOLO PADEL SEVILLA SL | Apoderado | 25/06/2009 |
VINCULACIONES DE BARTUAL PERPIÑA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARTUAL PERPIÑA SERGIO
Empresa: IGG PADEL SL
Administrador Unico
- Bartual Perpiña Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6977 , F 46, S 8, H SE128422, I/A 1 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-41
Empresa: SOLO PADEL SEVILLA SL
Administrador Unico
- Bartual Perpiña Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5102 , F 92, S 8, H SE 83176, I/A 3 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-41
Empresa: SOLO PADEL SEVILLA SL
Apoderado
- Bartual Perpiña Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5102 , F 91, S 8, H SE 83176, I/A 2 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-41
Información de BARTUAL PERPIÑA SERGIO
Mostramos los datos de BARTUAL PERPIÑA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARTUAL PERPIÑA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos