BARTRET GUTIERREZ VICTORIA
Informe ejecutivo de BARTRET GUTIERREZ VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARTRET GUTIERREZ VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMENDRAS VICTORIA 53 SL | Secretario | 06/10/2023 | |
ALMENDRAS VICTORIA 53 SL | Consejero | 18/08/2017 |
VINCULACIONES DE BARTRET GUTIERREZ VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARTRET GUTIERREZ VICTORIA
Empresa: ALMENDRAS VICTORIA 53 SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Bartret Gutierrez Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 211, S 8, H L 30389, I/A 6 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-25
Empresa: ALMENDRAS VICTORIA 53 SL
Consejero
Presidente
- Bartret Gutierrez Victoria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 211, S 8, H L 30389, I/A 6 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-25
Empresa: ALMENDRAS VICTORIA 53 SL
Consejero
- Bartret Gutierrez Victoria
- Pettenati Michele
- Zamora Abanades Jose Antonio
Presidente
- Bartret Gutierrez Victoria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 210, S 8, H L 30389, I/A 4 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-25
Empresa: ALMENDRAS VICTORIA 53 SL
Administrador Solidario
- Bartret Gutierrez Victoria
- Pettenati Michele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 210, S 8, H L 30389, I/A 4 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-25
Empresa: ALMENDRAS VICTORIA 53 SL
Administrador Solidario
- Bartret Gutierrez Victoria
- Pettenati Michele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9933, L 7215, F 83, S 8, H V 164300, I/A 2 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-46
Empresa: ALMENDRAS VICTORIA 53 SL
Administrador Unico
- Bartret Gutierrez Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9933, L 7215, F 83, S 8, H V 164300, I/A 2 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-46
Empresa: ALMENDRAS VICTORIA 53 SL
Administrador Unico
- Bartret Gutierrez Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9933, L 7215, F 81, S 8, H V 164300, I/A 1 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-46
Información de BARTRET GUTIERREZ VICTORIA
Mostramos los datos de BARTRET GUTIERREZ VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARTRET GUTIERREZ VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos