BARTOMEU AGUSTI FERRE
Informe ejecutivo de BARTOMEU AGUSTI FERRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARTOMEU AGUSTI FERRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUD EST SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 11/10/2018 | |
ITSUGA SL | Administrador Solidario | 14/09/2018 | |
PROMOTORA D'ENERGIA SL | Administrador Solidario | 14/09/2018 | |
BUGAT SL | Administrador Solidario | 14/09/2018 | |
BAGISWISS SL | Apoderado Solidario | 01/06/2018 | |
FRONT ONYAR SL | Administrador Unico | 08/01/2018 | |
CHEFANDVIP SL | Administrador Unico | 08/09/2017 | |
SUD EST SL | Consejero | 23/01/2009 |
VINCULACIONES DE BARTOMEU AGUSTI FERRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARTOMEU AGUSTI FERRE
Empresa: SUD EST SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Bartomeu Agusti Ferre
- Grau Agusti Ferre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 26, S 8, H GI 5429, I/A 20 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-17
Empresa: BUGAT SL
Administrador Solidario
- Bartomeu Agusti Ferre
- Grau Agusti Ferre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 354 , F 164, S 8, H GI 6640, I/A 26 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-17
Empresa: PROMOTORA D'ENERGIA SL
Administrador Solidario
- Bartomeu Agusti Ferre
- Grau Agusti Ferre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1220 , F 155, S 8, H GI 5385, I/A 13 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-17
Empresa: ITSUGA SL
Administrador Solidario
- Bartomeu Agusti Ferre
- Grau Agusti Ferre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1173 , F 78, S 8, H GI 5421, I/A 10 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-17
Empresa: BAGISWISS SL
Apoderado Solidario
- Bartomeu Agusti Ferre
- Xavier Campasol Teixidor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 187, S 8, H GI 64076, I/A 2 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-17
Empresa: FRONT ONYAR SL
Administrador Unico
- Bartomeu Agusti Ferre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3182 , F 99, S 8, H GI 63410, I/A 1 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-17
Empresa: CHEFANDVIP SL
Administrador Unico
- Bartomeu Agusti Ferre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3171 , F 16, S 8, H GI 62547, I/A 1 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-177-17
Empresa: SUD EST SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bartomeu Agusti Ferre
- Grau Agusti Ferre
- Joan Agusti Agusti
- Margarita Ferre Riera
- Margarita Ferre Riera
- Nuria Agusti Ferre
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 25, S 8, H GI 5429, I/A 17 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-17
Información de BARTOMEU AGUSTI FERRE
Mostramos los datos de BARTOMEU AGUSTI FERRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARTOMEU AGUSTI FERRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos