BARTOLOME MARCOS JESUS MARIA
Informe ejecutivo de BARTOLOME MARCOS JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARTOLOME MARCOS JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLER REPARACION VEHICULOS EUROPA 2000 SL | Administrador Unico | 13/01/2021 | |
AUTORECICLAJE GALDACAO SL | Administrador Solidario | 22/12/2015 | |
LEIBARMATIC SA | Consejero Delegado Solidario | 02/09/2013 | |
LEIBARMATIC SA | Presidente | 02/09/2013 | |
LEIBARMATIC SA | Consejero | 02/09/2013 |
VINCULACIONES DE BARTOLOME MARCOS JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARTOLOME MARCOS JESUS MARIA
Administrador Unico
- Bartolome Marcos Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 353, L 1, F 20, S 8, H BI 4234,B , I/ 7 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-48
Empresa: LEIBARMATIC SA
Consejero Delegado Solidario
- Bartolome Marcos Jesus Maria
- Lazaro Cebreros Luis Carlos
Consejero
- Bartolome Marcos Jesus Maria
- Lazaro Cebreros Luis Carlos
- Reyes Hernandez Maria Antonia
Presidente
- Bartolome Marcos Jesus Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 122, S 8, H BI 3369,A , I/ 8 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-48
Empresa: AUTORECICLAJE GALDACAO SL
Administrador Solidario
- Bartolome Marcos Jesus Maria
- Lozano Medina David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589 , F 64, S 8, H BI 67302, I/A 1 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-48
Empresa: LEIBARMATIC SA
Consejero Delegado Solidario
- Bartolome Marcos Jesus Maria
- Lazaro Cebreros Luis Carlos
Consejero
- Bartolome Marcos Jesus Maria
- Lazaro Cebreros Luis Carlos
- Reyes Hernandez Maria Antonia
Presidente
- Bartolome Marcos Jesus Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 121, S 8, H BI 3369,A , I/ 7 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-48
Información de BARTOLOME MARCOS JESUS MARIA
Mostramos los datos de BARTOLOME MARCOS JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARTOLOME MARCOS JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos