BARTOLOME HEDO PATRICIA
Informe ejecutivo de BARTOLOME HEDO PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARTOLOME HEDO PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREANDO NUEVAS VIDAS SL | Socio Unico | 14/12/2021 | |
CREANDO NUEVAS VIDAS SL | Administrador Unico | 14/12/2021 |
VINCULACIONES DE BARTOLOME HEDO PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARTOLOME HEDO PATRICIA
Empresa: BARMANBRAND SL
Liquidador
- Bartolome Hedo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30581 , F 15, S 8, H M 550419, I/A 3 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Empresa: BARMANBRAND SL
Administrador Unico
- Bartolome Hedo Patricia
Liquidador
- Bartolome Hedo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30581 , F 15, S 8, H M 550419, I/A 3 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Empresa: CREANDO NUEVAS VIDAS SL
Administrador Unico
- Bartolome Hedo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42690 , F 200, S 8, H M 754947, I/A 1 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-28
Empresa: CREANDO NUEVAS VIDAS SL
Socio Único
- Bartolome Hedo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42690 , F 200, S 8, H M 754947, I/A 1 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-28
Empresa: BARMANBRAND SL
Administrador Unico
- Bartolome Hedo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30581 , F 11, S 8, H M 550419, I/A 1 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
Empresa: HEDO Y MONTERO SL
Administrador Solidario
- Bartolome Hedo Patricia
- Martin Montero Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20400 , F 178, S 8, H M 360810, I/A 3 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Información de BARTOLOME HEDO PATRICIA
Mostramos los datos de BARTOLOME HEDO PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARTOLOME HEDO PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos