BARTHEL DOMINIQUE
Informe ejecutivo de BARTHEL DOMINIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARTHEL DOMINIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS ESPAÑA SA | Consejero | 22/09/2015 | 10/03/2020 |
MARCH ASSET INVESTMENTS SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA | Consejero | 30/06/2017 | 06/06/2018 |
VINCULACIONES DE BARTHEL DOMINIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARTHEL DOMINIQUE
Empresa: BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA
Consejero
- Barthel Dominique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22034 , F 33, S 8, H M 40359, I/A 111 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-28
Empresa: BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA
Consejero
- Barthel Dominique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22034 , F 31, S 8, H M 40359, I/A 107 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Empresa: BNP PARIBAS ESPAÑA SA
Consejero
- Barthel Dominique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28408 , F 80, S 8, H M 13109, I/A 1724 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-28
Información de BARTHEL DOMINIQUE
Mostramos los datos de BARTHEL DOMINIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARTHEL DOMINIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos