BARROSO ZORRILLA JUAN JOSE
Informe ejecutivo de BARROSO ZORRILLA JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 18
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 17
CARGOS DE BARROSO ZORRILLA JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEVANTE CAPITAL COMPANY SL | Administrador Unico | 15/02/2024 | |
ENERGY CHAMARTIN COMPANY SL | Socio Unico | 30/01/2024 | |
ENERGY CHAMARTIN COMPANY SL | Administrador Unico | 30/01/2024 | |
PERFECTA MOVILIDAD SL | Administrador Solidario | 10/01/2022 | |
SELECT ENERGY TRADE SL | Administrador Unico | 02/11/2021 | |
UNICCA ENERGY TRADING SL | Socio Unico | 14/01/2021 | |
UNICCA ENERGY TRADING SL | Administrador Unico | 14/01/2021 | |
PRIMO PASSO CONSULTING SL | Socio Unico | 30/09/2020 | |
PRIMO PASSO CONSULTING SL | Administrador Unico | 30/09/2020 | |
PRODUCCIONES LA CATEDRAL 2020 SL | Socio Unico | 16/01/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BARROSO ZORRILLA JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARROSO ZORRILLA JUAN JOSE
Empresa: LEVANTE CAPITAL COMPANY SL
Administrador Unico
- Barroso Zorrilla Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46442 , F 31, S 8, H M 815536, I/A 1 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Empresa: ENERGY CHAMARTIN COMPANY SL
Administrador Unico
- Barroso Zorrilla Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46286 , F 200, S 8, H M 813033, I/A 1 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: ENERGY CHAMARTIN COMPANY SL
Socio Único
- Barroso Zorrilla Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46286 , F 200, S 8, H M 813033, I/A 1 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: DISK PLAY GLOBAL TIME SL
Administrador Unico
- Barroso Zorrilla Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7345 , F 166, S 8, H SE138264, I/A 2 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-41
Empresa: DISK PLAY GLOBAL TIME SL
Socio Único
- Barroso Zorrilla Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7345 , F 166, S 8, H SE138264, I/A 2 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-41
Empresa: DAVIGON OIL SL
Administrador Solidario
- Barroso Zorrilla Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43896 , F 28, S 8, H M 774627, I/A 3 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-28
Empresa: OIL DISTRIBUTION TERMINALS SL
Administrador Solidario
- Barroso Zorrilla Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30345 , F 177, S 8, H M 546094, I/A 7 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-28
Empresa: ESTACION DE SERVICIOS LA RIOLA SL
Administrador Solidario
- Barroso Zorrilla Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42460 , F 187, S 8, H M 751392, I/A 3 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-28
Empresa: EXPLOTACIONES ALAMEÑA SL
Administrador Solidario
- Barroso Zorrilla Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43583 , F 209, S 8, H M 769520, I/A 4 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-28
Empresa: TANQUES DE CARTAGENA SA
Administrador Solidario
- Barroso Zorrilla Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42932 , F 37, S 8, H M 758940, I/A 3 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-28
VER MAS ACTOS
Información de BARROSO ZORRILLA JUAN JOSE
Mostramos los datos de BARROSO ZORRILLA JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARROSO ZORRILLA JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos