BARROSO VELASCO ALVARO
Informe ejecutivo de BARROSO VELASCO ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARROSO VELASCO ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUICY AND FLESHY SL | Administrador Solidario | 23/05/2024 | |
CARNICAS CARPETANAS SL | Administrador Solidario | 17/04/2024 | |
DESTREZA IBERICA SL | Administrador Solidario | 03/03/2023 | |
DESTREZA IBERICA SL | Apoderado Solidario | 01/10/2021 |
VINCULACIONES DE BARROSO VELASCO ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARROSO VELASCO ALVARO
Empresa: JUICY AND FLESHY SL
Administrador Solidario
- Barroso Velasco Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 673927, I/A 5 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-28
Empresa: CARNICAS CARPETANAS SL
Administrador Solidario
- Barroso Velasco Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38786 , F 52, S 8, H M 689568, I/A 4 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-28
Empresa: DESTREZA IBERICA SL
Administrador Solidario
- Barroso Garrudo Jose Maria
- Barroso Velasco Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42106 , F 166, S 8, H M 745499, I/A 4 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-28
Empresa: DESTREZA IBERICA SL
Administrador Mancomunado
- Barroso Garrudo Jose Maria
- Barroso Velasco Alvaro
- Benitez Vegas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42106 , F 166, S 8, H M 745499, I/A 4 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-28
Empresa: DESTREZA IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Barroso Velasco Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42106 , F 164, S 8, H M 745499, I/A 3 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-28
Empresa: DESTREZA IBERICA SL
Administrador Mancomunado
- Barroso Garrudo Jose Maria
- Barroso Velasco Alvaro
- Benitez Vegas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42106 , F 160, S 8, H M 745499, I/A 1 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Información de BARROSO VELASCO ALVARO
Mostramos los datos de BARROSO VELASCO ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARROSO VELASCO ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos