BARROSO TUDELA MARIA
Informe ejecutivo de BARROSO TUDELA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARROSO TUDELA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIVE CREATIVE SL | Administrador Unico | 19/08/2021 | |
PYJAMA BOOKS SL | Administrador Unico | 18/05/2021 | |
POSITIVE SCREEN SL | Administrador Unico | 11/05/2021 | |
MAGNETICA CINE SL | Socio Unico | 10/07/2020 | |
MAGNETICA CINE SL | Administrador Unico | 10/07/2020 | |
MAGNETICA CINE SL | Apoderado | 21/01/2016 |
VINCULACIONES DE BARROSO TUDELA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARROSO TUDELA MARIA
Empresa: ALIVE CREATIVE SL
Administrador Unico
- Barroso Tudela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42383 , F 19, S 8, H M 750106, I/A 1 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
Empresa: PYJAMA BOOKS SL
Administrador Unico
- Barroso Tudela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41922 , F 200, S 8, H M 742363, I/A 1 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Empresa: POSITIVE SCREEN SL
Administrador Unico
- Barroso Tudela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41896 , F 1, S 8, H M 741942, I/A 1 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Empresa: MAGNETICA CINE SL
Administrador Unico
- Barroso Tudela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6130 , F 73, S 8, H SE107947, I/A 5 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-41
Empresa: MAGNETICA CINE SL
Socio Único
- Barroso Tudela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6130 , F 73, S 8, H SE107947, I/A 4 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-41
Empresa: MAGNETICA CREATIVE LAB SL
Apoderado
- Barroso Tudela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6130 , F 71, S 8, H SE107947, I/A 2 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-41
Información de BARROSO TUDELA MARIA
Mostramos los datos de BARROSO TUDELA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARROSO TUDELA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos