BARROSO PEIRO MARIA- CRISTINA
Informe ejecutivo de BARROSO PEIRO MARIA- CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BARROSO PEIRO MARIA- CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FISIOCENTRO TIDUJ SL | Administrador Unico | 11/02/2010 | 16/01/2024 |
FISIOCENTRO TIDUJ SL | Liquidador | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
LEON NATURAL SL | Administrador Unico | 11/02/2010 | 12/01/2021 |
ESCUELA SUPERIOR DE TECNICAS PARASANITARIAS SL | Administrador Unico | 10/02/2010 | 29/05/2018 |
VINCULACIONES DE BARROSO PEIRO MARIA- CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARROSO PEIRO MARIA- CRISTINA
Empresa: FISIOCENTRO TIDUJ SL
Liquidador
- Barroso Peiro Maria- Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1125 , F 33, S 8, H LE 18508, I/A 5 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-24
Empresa: FISIOCENTRO TIDUJ SL
Administrador Unico
- Barroso Peiro Maria- Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1125 , F 33, S 8, H LE 18508, I/A 5 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-24
Empresa: LEON NATURAL SL
Administrador Unico
- Barroso Peiro Maria- Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 875 , F 204, S 8, H LE 10443, I/A 7 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-24
Administrador Unico
- Barroso Peiro Maria- Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 780 , F 151, S 8, H LE 7597, I/A 10 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-24
Empresa: FISIOCENTRO TIDUJ SL
Administrador Unico
- Barroso Peiro Maria- Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1125 , F 33, S 8, H LE 18508, I/A 4 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-24
Empresa: LEON NATURAL SL
Administrador Unico
- Barroso Peiro Maria- Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 875 , F 203, S 8, H LE 10443, I/A 4 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-24
Administrador Unico
- Barroso Peiro Maria- Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 780 , F 150, S 8, H LE 7597, I/A 8 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-24
Información de BARROSO PEIRO MARIA- CRISTINA
Mostramos los datos de BARROSO PEIRO MARIA- CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARROSO PEIRO MARIA- CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos