BARROSO NOVO NELIDA
Informe ejecutivo de BARROSO NOVO NELIDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARROSO NOVO NELIDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DJO IBERICA PRODUCTOS ORTOPEDICOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/06/2017 | |
CEFAR COMPEX ESPAÑA SL | Apoderado | 02/01/2009 |
VINCULACIONES DE BARROSO NOVO NELIDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARROSO NOVO NELIDA
Empresa: DJO IBERICA PRODUCTOS ORTOPEDICOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barroso Novo Nelida
- Cardona Gallart Francisco Javier
- Domenech Roger Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44725 , F 81, S 8, H B 400203, I/A 29 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-08
Empresa: DJO IBERICA PRODUCTOS ORTOPEDICOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barroso Novo Nelida
- Cardona Gallart Francisco Javier
- Domenech Roger Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44725 , F 81, S 8, H B 400203, I/A 29 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-08
Empresa: DJO IBERICA PRODUCTOS ORTOPEDICOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barroso Novo Nelida
- Cardona Gallart Francisco Javier
- Domenech Roger Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42041 , F 201, S 8, H B 400203, I/A 28 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-08
Empresa: DJO IBERICA PRODUCTOS ORTOPEDICOS SL
Apoderado
- Barroso Novo Nelida
- Cardona Gallart Francisco Javier
- Roman Martinez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42041 , F 201, S 8, H B 400203, I/A 28 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-08
Empresa: DJO IBERICA PRODUCTOS ORTOPEDICOS SL
Apoderado
- Barroso Novo Nelida
- Cardona Gallart Francisco Javier
- Roman Martinez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42041 , F 198, S 8, H B 400203, I/A 24 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08
Empresa: DJO IBERICA PRODUCTOS ORTOPEDICOS SL
Apoderado
- Barroso Novo Nelida
- Cardona Gallart Francisco Javier
- Roman Martinez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42041 , F 198, S 8, H B 400203, I/A 24 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08
Empresa: DJO IBERICA PRODUCTOS ORTOPEDICOS SL
Apoderado
- Barroso Novo Nelida
- Cardona Gallart Francisco Javier
- Roman Martinez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42041 , F 195, S 8, H B 400203, I/A 20 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-08
Empresa: CEFAR COMPEX ESPAÑA SL
Apoderado
- Barroso Novo Nelida
- Molina Soltero Jose Asensio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40532 , F 185, S 8, H B 189611, I/A 22 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-08
Información de BARROSO NOVO NELIDA
Mostramos los datos de BARROSO NOVO NELIDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARROSO NOVO NELIDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos