BARROSO ELVIRA ANTONIO
Informe ejecutivo de BARROSO ELVIRA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BARROSO ELVIRA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIMENTACION BARROSO SA | Consejero | 10/10/2022 | |
ALIMENTACION BARROSO SA | Secretario | 10/10/2022 | |
GRUPO SERHOS FOOD SERVICE SL | Apoderado Solidario | 04/11/2014 | |
ALIMENTACION BARROSO SA | Apoderado | 28/06/2012 | |
BITAERDI SL | Administrador Solidario | 12/05/2009 |
VINCULACIONES DE BARROSO ELVIRA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARROSO ELVIRA ANTONIO
Empresa: ALIMENTACION BARROSO SA
Consejero
- Barroso Del Blanco Sarai
- Barroso Elvira Antonio
- Barroso Garcia Antonio
Presidente
Secretario
- Barroso Elvira Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3381 , F 220, S 8, H BI 971,A , I/ 16 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-48
Empresa: ALIMENTACION BARROSO SA
Consejero
- Barroso Elvira Antonio
- Barroso Garcia Antonio
- Del Barroso Blanco Sarai
Presidente
Secretario
- Barroso Elvira Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3381 , F 220, S 8, H BI 971,A , I/ 16 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-48
Empresa: VOODOO FACTORY MOTORCYCLES SL
Administrador Solidario
- Barroso Elvira Antonio
- Echeverria Iturrioz Miren Karmele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618 , F 94, S 8, H BI 68032, I/A 5 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-48
Empresa: CHEYENNE RADIKAL BIKES SL
Administrador Solidario
- Barroso Elvira Antonio
- Echeverria Iturrioz Miren Karmele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740 , F 32, S 8, H SS 15525, I/A 8 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-20
Empresa: CHEYENNE RADIKAL BIKES SL
Administrador Solidario
- Barroso Elvira Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740 , F 32, S 8, H SS 15525, I/A 7 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-20
Empresa: VOODOO FACTORY MOTORCYCLES SL
Administrador Solidario
- Barroso Elvira Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618 , F 94, S 8, H BI 68032, I/A 3 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-48
Empresa: NERBA NORTE PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Barroso Elvira Antonio
- Marina Cruz Jose Ramon
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4232 , F 118, S 8, H BI 35602, I/A 2 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-48
Empresa: ALIMENTACION BARROSO SA
Consejero
- Barroso Elvira Antonio
- Barroso Garcia Antonio
- Elvira Ortego Maria Milagros
Presidente
Secretario
- Barroso Elvira Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3381 , F 219, S 8, H BI 971,A , I/ 14 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-48
Empresa: GRUPO SERHOS FOOD SERVICE SL
Apoderado Solidario
- Barroso Elvira Antonio
- Lopez Pardo Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20984 , F 188, S 8, H M 372170, I/A 13 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-28
Empresa: ALIMENTACION BARROSO SA
Apoderado
- Barroso Elvira Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3381 , F 219, S 8, H BI 971,A , I/ 13 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-48
VER MAS ACTOS
Información de BARROSO ELVIRA ANTONIO
Mostramos los datos de BARROSO ELVIRA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARROSO ELVIRA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos