BARROSO CARMONA NATALIA
Informe ejecutivo de BARROSO CARMONA NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARROSO CARMONA NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERRENOS OLIMPICOS 140 SL | Consejero | 19/12/2022 | |
TERRENOS OLIMPICOS 140 SL | Apoderado | 23/02/2018 |
VINCULACIONES DE BARROSO CARMONA NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARROSO CARMONA NATALIA
Empresa: TERRENOS OLIMPICOS 140 SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29205 , F 79, S 8, H M 525769, I/A 4 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Empresa: TERRENOS OLIMPICOS 140 SL
Consejero
- Aceiton Delgado Antonio
- Aceiton Muñoz Javier
- Barroso Carmona Natalia
- Osca Gimeno Jorge
- Rodriguez Garcia Castor
- Trujillo Crespo Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29205 , F 79, S 8, H M 525769, I/A 4 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Empresa: TERRENOS OLIMPICOS 140 SL
Apoderado
- Aceiton Delgado Antonio
- Aceiton Muñoz Javier
- Barroso Carmona Natalia
- Osca Gimeno Jorge
- Rodriguez Garcia Castor
- Trujillo Crespo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29205 , F 78, S 8, H M 525769, I/A 3 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-28
Empresa: TERRENOS OLIMPICOS 140 SL
Consejero
- Aceiton Delgado Antonio
- Aceiton Muñoz Javier
- Barroso Carmona Natalia
- Osca Gimeno Jorge
- Rodriguez Garcia Castor
- Trujillo Crespo Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29205 , F 78, S 8, H M 525769, I/A 2 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-28
Empresa: TERRENOS OLIMPICOS 140 SL
Consejero
- Aceiton Delgado Antonio
- Aceiton Muñoz Javier
- Barroso Carmona Natalia
- Osca Gimeno Jorge
- Rodriguez Garcia Castor
- Trujillo Crespo Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29205 , F 69, S 8, H M 525769, I/A 1 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-28
Información de BARROSO CARMONA NATALIA
Mostramos los datos de BARROSO CARMONA NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARROSO CARMONA NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos