BARROS BONNIN VICENTE ALBERTO
Informe ejecutivo de BARROS BONNIN VICENTE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARROS BONNIN VICENTE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASAS HABITAT LUZ SL | Administrador Unico | 04/06/2019 | |
DENLEKE SL | Administrador Unico | 04/06/2019 | |
CORPORATE FINANCE CONSULTANTS SL | Administrador Unico | 03/04/2014 | |
GESTION SOSTENIBLE SL | Administrador Unico | 03/04/2014 | |
PREMANUFACTURED TEAK DECKS SL | Administrador Unico | 03/04/2014 | |
PROYECTOS GODICO SL | Administrador Unico | 12/02/2013 |
VINCULACIONES DE BARROS BONNIN VICENTE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARROS BONNIN VICENTE ALBERTO
Empresa: DENLEKE SL
Administrador Unico
- Barros Bonnin Vicente Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2306 , F 156, S 8, H PM 60140, I/A 2 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-07
Empresa: DENLEKE SL
Administrador Solidario
- Barros Bonnin Vicente Alberto
- Garcia Lluna Maria Del Carmen
Administrador Unico
- Barros Bonnin Vicente Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2306 , F 156, S 8, H PM 60140, I/A 2 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-07
Empresa: CASAS HABITAT LUZ SL
Administrador Unico
- Barros Bonnin Vicente Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2202 , F 140, S 8, H PM 54274, I/A 2 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-07
Empresa: CASAS HABITAT LUZ SL
Administrador Solidario
- Barros Bonnin Vicente Alberto
- Garcia Lluna Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2202 , F 140, S 8, H PM 54274, I/A 2 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-07
Empresa: CORPORATE FINANCE CONSULTANTS SL
Administrador Unico
- Barros Bonnin Vicente Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1337 , F 52, S 8, H PM 22656, I/A 5 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-07
Empresa: PREMANUFACTURED TEAK DECKS SL
Administrador Unico
- Barros Bonnin Vicente Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 205, S 8, H PM 42571, I/A 2 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-07
Empresa: PREMANUFACTURED TEAK DECKS SL
Administrador Solidario
- Barros Bonnin Vicente Alberto
- De Chavarria Waschke Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 205, S 8, H PM 42571, I/A 2 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-07
Empresa: GESTION SOSTENIBLE SL
Administrador Unico
- Barros Bonnin Vicente Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 201, S 8, H PM 42570, I/A 2 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-07
Empresa: GESTION SOSTENIBLE SL
Administrador Solidario
- Barros Bonnin Vicente Alberto
- De Chavarria Waschke Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 201, S 8, H PM 42570, I/A 2 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-07
Administrador Solidario
- Barros Bonnin Vicente Alberto
- Niculai Ioan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2407 , F 94, S 8, H PM 64966, I/A 3 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-07
VER MAS ACTOS
Información de BARROS BONNIN VICENTE ALBERTO
Mostramos los datos de BARROS BONNIN VICENTE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARROS BONNIN VICENTE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos