BARRONDO GORROÑO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de BARRONDO GORROÑO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARRONDO GORROÑO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OROZKO MENDIAK SL | Apoderado | 05/01/2016 |
VINCULACIONES DE BARRONDO GORROÑO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRONDO GORROÑO FRANCISCO JAVIER
Empresa: ITXINA BASOAK SL
Liquidador
- Barrondo Gorroño Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5480 , F 9, S 8, H BI 64716, I/A 2 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-48
Empresa: ITXINA BASOAK SL
Administrador Solidario
- Barrondo Benito Ainara
- Barrondo Gorroño Francisco Javier
Liquidador
- Barrondo Gorroño Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5480 , F 9, S 8, H BI 64716, I/A 2 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-48
Empresa: OROZKO MENDIAK SL
Administrador Unico
Apoderado
- Barrondo Gorroño Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5503 , F 131, S 8, H BI 65452, I/A 3 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-48
Empresa: OROZKO MENDIAK SL
Administrador Solidario
- Barrondo Benito Ainara
- Barrondo Gorroño Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5503 , F 131, S 8, H BI 65452, I/A 3 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-48
Empresa: OROZKO MENDIAK SL
Administrador Solidario
- Barrondo Benito Ainara
- Barrondo Gorroño Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5503 , F 129, S 8, H BI 65452, I/A 1 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-48
Empresa: ITXINA BASOAK SL
Administrador Solidario
- Barrondo Benito Ainara
- Barrondo Gorroño Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5480 , F 8, S 8, H BI 64716, I/A 1 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-48
Información de BARRONDO GORROÑO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de BARRONDO GORROÑO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRONDO GORROÑO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos