BARRIOS LUCENA JOSE
Informe ejecutivo de BARRIOS LUCENA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARRIOS LUCENA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASECAT SA | Administrador Unico | 29/11/2021 | |
CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS BARRIOS SA | Administrador Unico | 12/12/2019 | |
LLULL MAR RECURSOS PROMOCIONALES SA | Apoderado Solidario | 29/12/2017 |
VINCULACIONES DE BARRIOS LUCENA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRIOS LUCENA JOSE
Empresa: ASECAT SA
Administrador Unico
- Barrios Lucena Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21515 , F 187, S 8, H B 23912, I/A 25 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-08
Empresa: ASECAT SA
Administrador Unico
- Barrios Lucena Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21515 , F 187, S 8, H B 23912, I/A 25 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-08
Administrador Unico
- Barrios Lucena Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38615 , F 33, S 8, H B 328770, I/A 6 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-08
Empresa: LLULL MAR RECURSOS PROMOCIONALES SA
Apoderado Solidario
- Barrios Lucena Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35688 , F 30, S 8, H B 276548, I/A 11 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-08
Empresa: LLULL MAR RECURSOS PROMOCIONALES SA
Administrador Unico
- Barrios Lucena Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35688 , F 29, S 8, H B 276548, I/A 10 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-08
Empresa: ASECAT SA
Administrador Unico
- Barrios Lucena Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21515 , F 187, S 8, H B 23912, I/A 24 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-08
Empresa: ASECAT SA
Administrador Unico
- Barrios Lucena Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21515 , F 187, S 8, H B 23912, I/A 24 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-08
Empresa: LLULL MAR RECURSOS PROMOCIONALES SA
Administrador Unico
- Barrios Lucena Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35688 , F 29, S 8, H B 276548, I/A 8 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-08
Empresa: LLULL MAR RECURSOS PROMOCIONALES SA
Administrador Unico
- Barrios Lucena Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35688 , F 29, S 8, H B 276548, I/A 8 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-08
Administrador Unico
- Barrios Lucena Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38615 , F 33, S 8, H B 328770, I/A 5 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-08
VER MAS ACTOS
Información de BARRIOS LUCENA JOSE
Mostramos los datos de BARRIOS LUCENA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRIOS LUCENA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos