BARRIOPEDRO GARCIA ROBERTO
Informe ejecutivo de BARRIOPEDRO GARCIA ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARRIOPEDRO GARCIA ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO MEDIOLANUM SA | Apoderado Solidario | 26/12/2019 |
VINCULACIONES DE BARRIOPEDRO GARCIA ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRIOPEDRO GARCIA ROBERTO
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
- Barriopedro Garcia Roberto
- Bonillo Polo Alberto
- Boveda Martinez Ruben
- Caballer Fayos David
- Carreras Ballester Adria
- Cugat Carbo Nil
- Dieguez Castro Antonio
- Dominguez Sanjose Sergio
- Escoruela Hernandez Sergio
- Gonzalez Garcia Joaquin
- Hidalgo Arbos Alba
- Pazos Arenal Maria
- Peña Roman Alfonso Carlos
- Romero Sanz Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10379, L 7660, F 90, S 8, H V 178506, I/A 119 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-46
Apoderado Solidario
- Barriopedro Garcia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35880 , F 72, S 8, H M 408624, I/A 35 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Barriopedro Garcia Roberto
- Barriopedro Garcia Roberto
- Felices Huarte Rafael
- Felices Huarte Rafael
- Villanueva Vicente Amador
- Villanueva Vicente Amador
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30008 , F 164, S 8, H M 408624, I/A 30 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-28
Apoderado Solidario
- Barriopedro Garcia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30008 , F 162, S 8, H M 408624, I/A 29 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-28
Información de BARRIOPEDRO GARCIA ROBERTO
Mostramos los datos de BARRIOPEDRO GARCIA ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRIOPEDRO GARCIA ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos