BARRIONUEVO PORRAS ANTONIO-JESUS
Informe ejecutivo de BARRIONUEVO PORRAS ANTONIO-JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARRIONUEVO PORRAS ANTONIO-JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BV INTERIBERICA SL | Socio Unico | 30/11/2018 | |
BV INTERIBERICA SL | Administrador Unico | 27/01/2014 |
VINCULACIONES DE BARRIONUEVO PORRAS ANTONIO-JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRIONUEVO PORRAS ANTONIO-JESUS
Empresa: ATHENEA LOGISTICA 2M4 SL
Liquidador
- Barrionuevo Porras Antonio-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11362 , F 20, S 8, H M 178499, I/A 7 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
Empresa: ATHENEA LOGISTICA 2M4 SL
Administrador Unico
- Barrionuevo Porras Antonio-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11362 , F 20, S 8, H M 178499, I/A 7 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
Empresa: ATHENEA LOGISTICA 2M4 SL
Nuevo Socio Único
- Barrionuevo Porras Antonio-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11362 , F 20, S 8, H M 178499, I/A 7 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
Empresa: BV INTERIBERICA SL
Socio Único
- Barrionuevo Porras Antonio-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9980 , F 69, S 8, H M 159651, I/A 8 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-28
Empresa: BV INTERIBERICA SL
Administrador Unico
- Barrionuevo Porras Antonio-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9980 , F 68, S 8, H M 159651, I/A 5 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
Empresa: BV INTERIBERICA SL
Administrador Solidario
- Barrionuevo Porras Antonio-jesus
- Vicente Gomara Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9980 , F 68, S 8, H M 159651, I/A 5 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
Empresa: ATHENEA LOGISTICA 2M4 SL
Administrador Unico
- Barrionuevo Porras Antonio-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11362 , F 19, S 8, H M 178499, I/A 6 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-28
Información de BARRIONUEVO PORRAS ANTONIO-JESUS
Mostramos los datos de BARRIONUEVO PORRAS ANTONIO-JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRIONUEVO PORRAS ANTONIO-JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos