BARRIONUEVO MEDINA MANUELA
Informe ejecutivo de BARRIONUEVO MEDINA MANUELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BARRIONUEVO MEDINA MANUELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANSOLAR VIII SL | Socio Unico | 14/06/2024 | |
CANSOLAR VIII SL | Administrador Unico | 14/06/2024 | |
TIFER MUSIC SL | Apoderado | 13/11/2023 | |
AST GESTION EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 14/12/2021 | |
E- FIT SUR SL | Administrador Solidario | 26/03/2014 |
VINCULACIONES DE BARRIONUEVO MEDINA MANUELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRIONUEVO MEDINA MANUELA
Empresa: CANSOLAR VIII SL
Administrador Unico
- Barrionuevo Medina Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA175211, I/A 3 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-29
Empresa: CANSOLAR VIII SL
Socio Único
- Barrionuevo Medina Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA175211, I/A 3 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-29
Empresa: PASEO DE LOS ALMENDROS SL
Administrador Unico
- Barrionuevo Medina Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA166749, I/A 2 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-29
Empresa: 14 YOHO KITCHEN SL
Administrador Mancomunado
- Barrionuevo Medina Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA146928, I/A 7 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-29
Empresa: PASEO DEL TRASIEGO SL
Apoderado
- Barrionuevo Medina Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4775, L 3683, F 197, S 8, H MA105706, I/A 5 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-29
Empresa: MAMBRINA 21 SL
Apoderado
- Barrionuevo Medina Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6072, L 4979, F 29, S 8, H MA163047, I/A 4 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-29
Empresa: TIFER MUSIC SL
Apoderado
- Barrionuevo Medina Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7463 , F 57, S 8, H SE140760, I/A 3 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-41
Empresa: MAMBRINA 21 SL
Apoderado
- Barrionuevo Medina Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6072, L 4979, F 28, S 8, H MA163047, I/A 2 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-29
Empresa: PASEO DEL TRASIEGO SL
Apoderado
- Barrionuevo Medina Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4775, L 3683, F 196, S 8, H MA105706, I/A 4 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-29
Empresa: PASEO DE LOS ALMENDROS SL
Administrador Unico
- Barrionuevo Medina Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6159, L 5066, F 67, S 8, H MA166749, I/A 1 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-29
VER MAS ACTOS
Información de BARRIONUEVO MEDINA MANUELA
Mostramos los datos de BARRIONUEVO MEDINA MANUELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRIONUEVO MEDINA MANUELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos