BARRILERO MAESTRE FRANCISCO DE BORJA
Informe ejecutivo de BARRILERO MAESTRE FRANCISCO DE BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BARRILERO MAESTRE FRANCISCO DE BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CECISBAR TX SL | Administrador Solidario | 20/05/2024 | |
YUGEN TRAVEL SL | Administrador Unico | 30/04/2024 | |
TYG YACHTING SL | Socio Unico | 03/04/2024 | |
TYG YACHTING SL | Administrador Unico | 03/04/2024 | |
SIELA SL | Administrador Unico | 05/10/2023 | |
YARYAN FOODS SL | Administrador Solidario | 19/07/2023 | |
WALLIS AND FUTUNA SL | Socio Unico | 16/12/2014 | |
WALLIS AND FUTUNA SL | Administrador Unico | 16/12/2014 |
VINCULACIONES DE BARRILERO MAESTRE FRANCISCO DE BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRILERO MAESTRE FRANCISCO DE BORJA
Empresa: CECISBAR TX SL
Administrador Solidario
- Barrilero Maestre Francisco De Borja
- Camulas Caruana Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 821927, I/A 1 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: YUGEN TRAVEL SL
Administrador Unico
- Barrilero Maestre Francisco De Borja
- Gutierrez Herrero Alvarez De Estrada Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46713 , F 51, S 8, H M 819960, I/A 2 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Empresa: TYG YACHTING SL
Administrador Unico
- Barrilero Maestre Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46669 , F 160, S 8, H M 819222, I/A 1 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-28
Empresa: TYG YACHTING SL
Socio Único
- Barrilero Maestre Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46669 , F 160, S 8, H M 819222, I/A 1 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-28
Empresa: SIELA SL
Administrador Unico
- Barrilero Maestre Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10917 , F 86, S 8, H M 172307, I/A 13 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-28
Empresa: BEAUMONT CREATORE SL
Administrador Solidario
- Barrilero Maestre Francisco De Borja
- De La Rica Entrecanales Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30842 , F 174, S 8, H M 555082, I/A 5 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Empresa: YARYAN FOODS SL
Administrador Solidario
- Barrilero Maestre Francisco De Borja
- Gutierrez Herrero Alvarez De Estrada Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45442 , F 190, S 8, H M 799334, I/A 1 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-28
Empresa: B&B CONCIERGE SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
- Barrilero Maestre Francisco De Borja
Consejero
- Aguirre Gonzalez Gonzalo Lucas
- Aznar Pan De Soraluce Tadeo Ramon
- Barrilero Maestre Francisco De Borja
- De La Rica Entrecanales Borja
- Gutierrez Herrero Alvarez De Estrada Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40025 , F 216, S 8, H M 711159, I/A 7 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Empresa: PUERTOMAYOR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Barrilero Maestre Francisco De Borja
- Barrilero Yarnoz Francisco Javier
- Ruiz Llorente Roman
- WINTERGREEN MANAGEMENT SL
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
- Barrilero Maestre Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6439 , F 118, S 8, H M 104890, I/A 38 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-28
Empresa: SILVER YACHTS ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Barrilero Maestre Francisco De Borja
- PARSIFAL 2007 SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15299 , F 205, S 8, H M 256376, I/A 5 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-28
VER MAS ACTOS
Información de BARRILERO MAESTRE FRANCISCO DE BORJA
Mostramos los datos de BARRILERO MAESTRE FRANCISCO DE BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRILERO MAESTRE FRANCISCO DE BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos