BARRIENTOS TORRES MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de BARRIENTOS TORRES MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 42
Empresas activas: 42
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BARRIENTOS TORRES MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAVELGEA TOURS SL | Apoderado Solidario | 05/09/2024 | |
VISTA TRAVEL SA | Apoderado Solidario | 27/05/2024 | |
GEA GRUPO DE AGENCIAS INDEPENDIENTE SL | Apoderado Solidario | 10/10/2023 | |
ALISIOS TOURS SL | Apoderado | 10/10/2022 | |
M.S. VIAJES SA | Apoderado Solidario | 06/09/2022 | |
VIAJES INTEROPA SA | Apoderado | 02/09/2022 | |
AVORIS CORPORACION EMPRESARIAL SL | Apoderado | 02/09/2022 | |
AVORIS ACADEMY SL | Apoderado Solidario | 01/09/2022 | |
SEK TRAVELING SL | Apoderado Solidario | 01/09/2022 | |
GEO TRAVEL PARTNER SL | Apoderado Solidario | 01/09/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BARRIENTOS TORRES MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRIENTOS TORRES MARIA ISABEL
Empresa: TRAVELGEA TOURS SL
Apoderado Solidario
- Barrientos Torres Maria Isabel
- De Blas Chies Luis-gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA113009, I/A 11 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-29
Empresa: VISTA TRAVEL SA
Apoderado Solidario
- Barrientos Torres Maria Isabel
- De Blas Chies Luis-gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100090, I/A 6 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-07
Apoderado Solidario
- Barrientos Torres Maria Isabel
- De Blas Chies Luis-gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6404, L 5312, F 16, S 8, H MA 16339, I/A 9 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-29
Empresa: ALISIOS TOURS SL
Apoderado
- Barrientos Torres Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3799 , F 223, S 8, H TF 52151, I/A 35 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-38
Empresa: EULEN SA
Apoderado Solidario
- Barrientos Torres Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5887 , F 190, S 8, H BI 5581,A , I/ 743 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-48
Empresa: EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA
Apoderado
- Barrientos Torres Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42189 , F 72, S 8, H M 48228, I/A 373 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-28
Empresa: EULEN SEGURIDAD SA
Apoderado
- Barrientos Torres Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40502 , F 101, S 8, H M 49261, I/A 745 (19/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-28
Empresa: M.S. VIAJES SA
Apoderado Solidario
- Barrientos Torres Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 799, L 590, F 25, S 8, H BU 3328, I/A 39 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-09
Empresa: AVORIS CORPORACION EMPRESARIAL SL
Apoderado
- Barrientos Torres Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2955 , F 135, S 8, H PM 90069, I/A 14 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-07
Empresa: AVORIS RETAIL DIVISION SL
Apoderado Solidario
- Barrientos Torres Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2941 , F 105, S 8, H PM 5131, I/A 253 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-07
VER MAS ACTOS
Información de BARRIENTOS TORRES MARIA ISABEL
Mostramos los datos de BARRIENTOS TORRES MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRIENTOS TORRES MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos