BARRIENTOS GAGO OSCAR
Informe ejecutivo de BARRIENTOS GAGO OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARRIENTOS GAGO OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTAJE Y MANTENIMIENTO SEGABEL SAL | Administrador Unico | 21/04/2014 |
VINCULACIONES DE BARRIENTOS GAGO OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRIENTOS GAGO OSCAR
Empresa: MONTAJE Y MANTENIMIENTO SEGABEL SAL
Administrador Unico
- Barrientos Gago Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 113, S 8, H VA 13608, I/A 12 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-47
Empresa: MONTAJE Y MANTENIMIENTO SEGABEL SAL
Administrador Unico
- Barrientos Gago Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 92, S 8, H VA 13608, I/A 9 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-47
Empresa: MONTAJE Y MANTENIMIENTO SEGABEL SAL
Administrador Unico
- Barrientos Gago Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 92, S 8, H VA 13608, I/A 8 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-47
Empresa: MONTAJE Y MANTENIMIENTO SEGABEL SAL
Administrador Mancomunado
- Barrientos Gago Oscar
- Saster Moyron Manuel Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 92, S 8, H VA 13608, I/A 8 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-47
Empresa: MONTAJE Y MANTENIMIENTO SEGABEL SAL
Administrador Mancomunado
- Barrientos Gago Oscar
- Saster Moyron Manuel Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 91, S 8, H VA 13608, I/A 7 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-181-47
Información de BARRIENTOS GAGO OSCAR
Mostramos los datos de BARRIENTOS GAGO OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRIENTOS GAGO OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos