BARRETO DOS SANTOS DACIL
Informe ejecutivo de BARRETO DOS SANTOS DACIL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARRETO DOS SANTOS DACIL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTOBACCO PROMOTION SL | Administrador Solidario | 10/04/2024 | |
GARADA DISTRIBUCIONES SL | Administrador Solidario | 10/04/2024 | |
COMERCIAL GARADA SL | Administrador Solidario | 10/04/2024 | |
DOS SANTOS SA | Administrador Solidario | 05/04/2024 | |
COMERCIAL GARADA SL | Apoderado Solidario | 31/01/2023 | |
GARADA DISTRIBUCIONES SL | Apoderado Solidario | 18/01/2023 | |
DOS SANTOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/09/2022 | |
DOS SANTOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/09/2011 |
VINCULACIONES DE BARRETO DOS SANTOS DACIL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRETO DOS SANTOS DACIL
Empresa: WORLD SENSES SPAIN SL
Liquidador Solidario
- Barreto Dos Santos Dacil
- Noguer Higini Cierco
- Palau Alex Cierco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 755537, I/A 3 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Empresa: WORLD SENSES SPAIN SL
Administrador Solidario
- Barreto Dos Santos Dacil
- Barreto Matos Juan De Dios
- Cierco Noguer Higini
- Palau Alex Cierco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 755537, I/A 3 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Empresa: COMERCIAL GARADA SL
Administrador Solidario
- Barreto Dos Santos Dacil
- Barreto Dos Santos Gara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1267 , F 120, S 8, H GC 14993, I/A 13 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-35
Empresa: GARADA DISTRIBUCIONES SL
Administrador Solidario
- Barreto Dos Santos Dacil
- Barreto Dos Santos Gara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2183 , F 140, S 8, H GC 53655, I/A 4 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-35
Empresa: ARTOBACCO PROMOTION SL
Administrador Solidario
- Barreto Dos Santos Dacil
- Barreto Dos Santos Gara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23172 , F 68, S 8, H M 415298, I/A 3 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-28
Empresa: DOS SANTOS SA
Administrador Solidario
- Barreto Dos Santos Dacil
- Barreto Dos Santos Gara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2296 , F 174, S 8, H GC 5289, I/A 24 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-35
Empresa: COMERCIAL GARADA SL
Apoderado Solidario
- Barreto Dos Santos Dacil
- Barreto Dos Santos Gara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1267 , F 115, S 8, H GC 14993, I/A 12 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-35
Empresa: GARADA DISTRIBUCIONES SL
Apoderado Solidario
- Barreto Dos Santos Dacil
- Barreto Dos Santos Gara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2183 , F 140, S 8, H GC 53655, I/A 3 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-35
Empresa: DOS SANTOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barreto Dos Santos Dacil
- Barreto Dos Santos Gara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 173, S 8, H GC 5289, I/A 23 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-35
Empresa: WORLD SENSES SPAIN SL
Administrador Solidario
- Barreto Dos Santos Dacil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42725 , F 30, S 8, H M 755537, I/A 2 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-28
VER MAS ACTOS
Información de BARRETO DOS SANTOS DACIL
Mostramos los datos de BARRETO DOS SANTOS DACIL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRETO DOS SANTOS DACIL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos