BARRERAS TALENS GRETA MARIA
Informe ejecutivo de BARRERAS TALENS GRETA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 21
CARGOS DE BARRERAS TALENS GRETA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZURICH INSURANCE EUROPE AG | Apoderado | 02/07/2019 | |
VELLA DESARROLLOS SL | Apoderado Solidario | 12/08/2009 |
VINCULACIONES DE BARRERAS TALENS GRETA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRERAS TALENS GRETA MARIA
Empresa: ZURICH INSURANCE PLC
Apoderado
- Barreras Talens Greta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37303 , F 176, S 8, H M 658706, I/A 32 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28
Empresa: ARALIO REAL SL
Administrador Unico
- Barreras Talens Greta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 74, S 8, H A 118889, I/A 2 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-03
Empresa: CREACIONES AMANTILLA SL
Administrador Unico
- Barreras Talens Greta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 77, S 8, H A 118890, I/A 2 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-03
Empresa: EURO KIKU EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Barreras Talens Greta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 112, S 8, H A 118908, I/A 3 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-03
Empresa: NAVALUSILLA INMUEBLES SL
Administrador Unico
- Barreras Talens Greta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168 , F 63, S 8, H A 105536, I/A 3 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-03
Empresa: HINA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Barreras Talens Greta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 108, S 8, H A 118906, I/A 3 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-03
Empresa: TILO PARK SL
Administrador Unico
- Barreras Talens Greta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 173, S 8, H A 118938, I/A 2 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-03
Empresa: SUMIRE WORLD SL
Administrador Unico
- Barreras Talens Greta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 104, S 8, H A 118904, I/A 3 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-03
Empresa: VEGA EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Barreras Talens Greta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 108, S 8, H A 118907, I/A 3 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-03
Empresa: INA REAL SL
Administrador Unico
- Barreras Talens Greta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 221, S 8, H A 120175, I/A 2 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-03
VER MAS ACTOS
Información de BARRERAS TALENS GRETA MARIA
Mostramos los datos de BARRERAS TALENS GRETA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRERAS TALENS GRETA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos