BARRERA SANCHEZ MANUEL
Informe ejecutivo de BARRERA SANCHEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARRERA SANCHEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MBA GLOBAL RISKS SL | Socio Unico | 28/08/2023 | |
MBA GLOBAL RISKS SL | Administrador Unico | 28/08/2023 | |
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS DE CANTILLANA 2012 SL | Administrador Unico | 20/12/2012 |
VINCULACIONES DE BARRERA SANCHEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRERA SANCHEZ MANUEL
Empresa: MBA GLOBAL RISKS SL
Administrador Unico
- Barrera Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7466 , F 31, S 8, H SE140763, I/A 1 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-41
Empresa: MBA GLOBAL RISKS SL
Socio Único
- Barrera Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7466 , F 31, S 8, H SE140763, I/A 1 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-41
Administrador Unico
- Barrera Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4480 , F 103, S 8, H SE 69384, I/A 4 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-41
Administrador Unico
- Barrera Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5621 , F 171, S 8, H SE 95508, I/A 1 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-41
Información de BARRERA SANCHEZ MANUEL
Mostramos los datos de BARRERA SANCHEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRERA SANCHEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos