BARRERA RAMIREZ MANUEL
Informe ejecutivo de BARRERA RAMIREZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BARRERA RAMIREZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIJOS DE FERNANDO BARRERA SL | Liquidador Unico | 23/08/2013 | 23/08/2013 |
ALUMINIOS METALICAS ANDALUZAS SL | Administrador Unico | 22/12/2009 | |
ALUMINIOS METALICAS ANDALUZAS SL | Liquidador | 22/12/2009 | 22/12/2009 |
METALICAS ANDALUZAS SL | Administrador Unico | 22/12/2009 | |
METALICAS ANDALUZAS SL | Liquidador | 22/12/2009 | 22/12/2009 |
VINCULACIONES DE BARRERA RAMIREZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRERA RAMIREZ MANUEL
Empresa: HIJOS DE FERNANDO BARRERA SL
Liquidador Unico
- Barrera Ramirez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 36, S 8, H SE 20395, I/A 2 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-41
Empresa: METALICAS ANDALUZAS SL
Liquidador
- Barrera Ramirez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 813 , F 187, S 8, H CA 6302, I/A 5 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-11-11
Empresa: METALICAS ANDALUZAS SL
Administrador Unico
- Barrera Ramirez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 813 , F 187, S 8, H CA 6302, I/A 5 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-11-11
Empresa: ALUMINIOS METALICAS ANDALUZAS SL
Liquidador
- Barrera Ramirez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 23, S 8, H CA 29255, I/A 2 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-10-11
Empresa: ALUMINIOS METALICAS ANDALUZAS SL
Administrador Unico
- Barrera Ramirez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 23, S 8, H CA 29255, I/A 2 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-10-11
Información de BARRERA RAMIREZ MANUEL
Mostramos los datos de BARRERA RAMIREZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRERA RAMIREZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos